Он начал свою карьеру в 2009 году и занимал следующие должности:
26 декабря 2018 г. – 31 июля 2020 г. – Кишинев, Молдова, директор Департамента надлежащего управления – Фонд СОРОС – Молдова;
1 января 2017 г. – 25 декабря 2018 г. – Кишинев, Молдова, руководитель проекта – Фонд СОРОС – Молдова;
14 января 2013 г. – 31 декабря 2016 г. – Кишинев, Молдова, Координатор программы – Фонд СОРОС – Молдова;
1 октября 2010 г. – 31 декабря 2012 г. – Кишинев, Молдова, генеральный секретарь – Национальный совет молодежи Молдовы; 1 мая 2010 г. – 31 октября 2012 г. – Кишинев, Молдова, аффилированный эксперт – Центр информации и документации НАТО в Республике Молдова; 1 февраля 2009 г. – 31 мая 2010 г. – Кишинев, Молдова, руководитель проекта Национальный совет молодежи Молдовы.
Александру Мустяцэ родился 30 марта 1988 г.
Добавить комментарий